Annonce légale ADS DEPANNAGE GAUCHY SAS
ADS DEPANNAGE GAUCHY SAS
Type d’annonce légale : MODIFICATIONS DIVERSES
Département : 02 - Aisne
Date de publication : 26/12/2023
Support : www.picardiegazette.fr
Référence : 20231226130145-757517-000091201360
ADS DEPANNAGE GAUCHY SARL au capital de 8.000 € Siège social : 8 rue des Masnieres 59159 MARCOING 452 976 129 RCS de DOUAI
L'AGE du 20/12/2023 a décidé de : - Transférer le siège social rue Voltaire 02430 GAUCHY, à compter du 30/12/2023. - Transformer la société en SAS, sans création d'un être moral nouveau, à compter du 30/12/2023. et a nommé Président M. DELAMOTTE Jean-François, demeurant 18 rue Gabriel Péri 59267 PROVILLE. - A pris acte de la cessation des fonctions de Gérant de M. LESCOT Laurent, à compter du 30.12.23. Il a également été nommé Directeur Général : M. SENT Eric, demeurant 29 Grande rue 80700 CARREPUIS à compter du 30.12.23 - Modifier la date de clôture de l'exercice qui passe du 30 septembre au 31 décembre. (premier exercice à cette date de clôture : 31.12.2023) Accès aux assemblées et vote : Tout actionnaire peut participer aux assemblées. Chaque actionne donne droit à une voix. Transmission des actions : La cession d'actions entre associés ou au profit d'un ascendant, descendant ou conjoint de l'associé est libre. Toutes autre cession est soumise à l'agrément des associés. Radiation au RCS de DOUAI et réimmatriculation au RCS de SAINT QUENTIN
L'AGE du 20/12/2023 a décidé de : - Transférer le siège social rue Voltaire 02430 GAUCHY, à compter du 30/12/2023. - Transformer la société en SAS, sans création d'un être moral nouveau, à compter du 30/12/2023. et a nommé Président M. DELAMOTTE Jean-François, demeurant 18 rue Gabriel Péri 59267 PROVILLE. - A pris acte de la cessation des fonctions de Gérant de M. LESCOT Laurent, à compter du 30.12.23. Il a également été nommé Directeur Général : M. SENT Eric, demeurant 29 Grande rue 80700 CARREPUIS à compter du 30.12.23 - Modifier la date de clôture de l'exercice qui passe du 30 septembre au 31 décembre. (premier exercice à cette date de clôture : 31.12.2023) Accès aux assemblées et vote : Tout actionnaire peut participer aux assemblées. Chaque actionne donne droit à une voix. Transmission des actions : La cession d'actions entre associés ou au profit d'un ascendant, descendant ou conjoint de l'associé est libre. Toutes autre cession est soumise à l'agrément des associés. Radiation au RCS de DOUAI et réimmatriculation au RCS de SAINT QUENTIN
Annonces légales similaires
MODIFICATIONS DIVERSES | 02 - Aisne
29/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
RESTO VILLAGE
RESTO VILLAGE EURL au capital de 1 000 € Siège social 4 Hameau de Courcelles 02110 FONSOMME 912 859 600 RCS Saint-Quentin Aux termes d'un PV des décisions prises par l'associé unique, en date du 01/12/2023, il a été décidé la révocation de Monsieur Ahmed BEN DOUCH de ses fonctions de co-gérant, à compter du 25/09/2023. Mention sera faite au RCS de Saint-Quentin.
Département: 02 - Aisne
Référence: 20231229130112-192246-000091194111
Consulter l’annonce
27/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
FIRST RAIL SARL
FIRST RAIL SARL au capital de 5000 € Siège social : 41 rte des Rois 02000 Urcel 501 121 701 RCS de SAINT-QUENTIN L'AGE du 01/12/2023 a décidé de changer le capital social en le portant de 5.000 €, à 50.000 € Mention au RCS de SAINT-QUENTIN
Département: 02 - Aisne
Référence: 20231227130205-120386-000091201821
Consulter l’annonce
27/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
SOUFFLET SASU
SOUFFLET OBJET SOCIAL Dénomination : SOUFFLET Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle Objet social : Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement détention de tous titres sociaux de toutes sociétés, quelle qu'en soit la forme juridique et ...
Département: 02 - Aisne
Référence: 20231227130119-988244-000091201497
Consulter l’annonce
26/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
SCEA YVERNEAU
S.C.E.A. YVERNEAU Capital social : 163.120,45 € Siège social : Ferme de Bellimont 02140 BURELLES 378 484 919 RCS Saint-Quentin Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2023, les associés ont décidé des points suivants, à compter du 1er décembre 2023 : - nomination de M. Gaston YVERNEAU, demeurant Ferme de Bellimont 02140 BURELLES, en qualité de cogérant, - modification de la rédaction des articles 12 ...
Département: 02 - Aisne
Référence: 91200726
26/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
CAMBRAISIS DISTRIPRESSE SAS
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d'une décision en date du 15.12.2023, l'associé unique de la société CAMBRAISIS DISTRIPRESSE, SAS au capital de 500.000 €, siège social : Rue Gustave Eiffel ZI LE ROYEUX 02430 GAUCHY, 477 629 695 RCS ...
Département: 02 - Aisne
Référence: 91199824
26/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
SANKALPA SARL
SANKALPA Société à responsabilité limitée Au capital de 509.460 euros Siège social : Route de Paris 02200 SOISSONS 753 672 385 RCS SOISSONS AVIS Aux termes d'une délibération en date du 30 novembre 2023, l'assemblée générale ...
Département: 02 - Aisne
Référence: 91199574
26/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
LEQUEUX PERE ET FILS SCEA
SCEA LEQUEUX PERE ET FILS Société civile d’exploitation agricole Au capital de 348.000 € Siège social : 26 rue A. Fricoteaux 02800 ANGUILCOURT LE SART SIREN 350 750 360 RCS SAINT QUENTIN AVIS D’INSERTION Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 8 décembre 2023, il a été pris acte de la démission de M. Philippe LEQUEUX de ses fonctions de gérant à compter du 8 décembre 2023 ...
Département: 02 - Aisne
Référence: 91200165
26/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
CROSSFIT LA FONTAINE EURL
CROSSFIT LA FONTAINE Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Au capital de 2.500 euros Siège Social : 30 rue de la Prairie 02400 CHATEAU-THIERRY 828 882 928 RCS SOISSONS Aux termes d'une délibération en date du 18 décembre 2023, l’associé unique de la EURL CROSSFIT LA FONTAINE, statuant en application de l'article L. 223-42, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la société. La Gérance.
Département: 02 - Aisne
Référence: 20231226130114-834742-000091199863
Consulter l’annonce
25/12/2023
MODIFICATIONS DIVERSES
st hubert CG004143
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT HUBERT Société Civile au capital de 35.200 € Siège social : 38 Rue Vivenel 60200 COMPIEGNE 409 886 306 R.C.S. Compiègne Aux termes du procès-verbal des Décisions de l’Associé Unique du 21 Décembre 2023 ...
Département: 02 - Aisne
Référence: 20231225130140-291216-000091201226
Consulter l’annonce